Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dan Siesing | 18.12.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Thorsø Andersen | 09.04.2019 | 18.12.2021 | adm. dir |
Jan Thorsø Andersen | 02.05.2017 | 02.04.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ane Storm | 27.11.2018 | 02.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Thorsø Andersen | 27.11.2018 | 02.04.2019 | formand |
Finn Rene Jørgensen | 27.11.2018 | 02.04.2019 | næstformand |
René Munk-Nissen | 02.05.2017 | 02.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Ida Dinesen | 02.05.2017 | 27.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Thorsø Andersen | 02.05.2017 | 26.11.2018 | bestyrelsesmedlem |