Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-08-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Spirifex Esport ApS. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 73, 5. 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Direktion: Andreas Laursen Lundgreen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-04 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Legale ejere: Andreas Laursen Lundgreen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Navne: TallBoy Holding IVS (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes ObligatoriskEmail: andreaslundgreen@hotmail.com (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Reelle ejere: Andreas Laursen Lundgreen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Stiftere: Andreas Laursen Lundgreen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 73, 5. 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 73, 5. 3., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 73, 5. 3., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-05-04 tilføjes Direktion: Andreas Laursen Lundgreen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-04 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Legale ejere: Andreas Laursen Lundgreen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Navne: TallBoy Holding IVS (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes ObligatoriskEmail: andreaslundgreen@hotmail.com (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Reelle ejere: Andreas Laursen Lundgreen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Stiftere: Andreas Laursen Lundgreen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Vedtægter: 2017-05-04 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-17)