Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Direktion: Isuru Eshan Perera (direktør) (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-01 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Legale ejere: Isuru Eshan Perera (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Navne: Perera Collective IVS (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Reelle ejere: Isuru Eshan Perera (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Stiftere: Isuru Eshan Perera (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fernweh Digital ApS. (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Isuru Eshan Perera (direktør) (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-01 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: Isuru Eshan Perera (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: Perera Collective IVS (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: Isuru Eshan Perera (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Stiftere: Isuru Eshan Perera (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-11)