Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Mønster | 19.01.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bruno Hansen | 03.05.2017 | 19.01.2021 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Cort Banke | 22.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Mønster | 19.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Michael Juul Jørgensen | 29.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christian Majgaard Nielsen | 29.11.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Hybschmann Jacobsen | 07.02.2019 | 29.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Lethenborg | 07.02.2019 | 29.11.2019 | formand |
Bruno Hansen | 28.08.2018 | 19.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Kieffer | 28.08.2018 | 07.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Bilde | 28.08.2018 | 07.02.2019 | formand |