Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-08-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Spirifex Esport ApS. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Liljevej 6, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Direktion: Frederik Winther (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-03 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Legale ejere: Frederik Winther (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Navne: FreWin Holding IVS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes ObligatoriskEmail: frederik.winther@outlook.com (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Reelle ejere: Frederik Winther (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Stiftere: Frederik Winther (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Liljevej 6, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Direktion: Frederik Winther (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-03 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Legale ejere: Frederik Winther (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Navne: FreWin Holding IVS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes ObligatoriskEmail: frederik.winther@outlook.com (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Reelle ejere: Frederik Winther (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Stiftere: Frederik Winther (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Vedtægter: 2017-05-03 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-31)