Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerringbrovej 89, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-13 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Kontaktoplysninger: michael@f3mediagroup.com (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Legale ejere: FLEMMING ROSENKRANTZ HOLDING ApS, Henrik Mortensen (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Navne: Ros & Co IVS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Reelle ejere: Flemming Olaf Rosenkrantz (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Stiftere: Henrik Mortensen, FLEMMING ROSENKRANTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-18 Statstidende Dekret
Den 2022-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Flemming Olaf Rosenkrantz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerringbrovej 89, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Direktion: Flemming Olaf Rosenkrantz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i ejendomsudviklingsselskaber. (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-13 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@f3mediagroup.com (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Legale ejere: FLEMMING ROSENKRANTZ HOLDING ApS, Henrik Mortensen (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Navne: Ros & Co IVS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Reelle ejere: Flemming Olaf Rosenkrantz (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Stiftere: Henrik Mortensen, FLEMMING ROSENKRANTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Vedtægter: 2017-02-13 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)