Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-22 tilføjes Navne: Aaron Morley Holding ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-21 fjernes Navne: Aaron Morley Holding IVS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-22 tilføjes Vedtægter: 2021-09-22 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2018-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Sigma Investments ApS. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Sigma Investments ApS. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sigma Investments ApS. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundvej 16, 2. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundvej 16, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundvej 16, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2017-05-03 tilføjes Direktion: Aaron Garrett Morley (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og aktier i andre selskaber. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-03 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Legale ejere: Aaron Garrett Morley (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-05-03 tilføjes Navne: Aaron Morley Holding IVS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2017-05-03 tilføjes Reelle ejere: Aaron Garrett Morley (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Stiftere: Aaron Garrett Morley (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 tilføjes Vedtægter: 2017-05-03 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-03)