Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-12 tilføjes Navne: Fæbæk Invest Holding ApS (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-11 fjernes Navne: Fæbæk Invest Holding IVS (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-12 tilføjes Vedtægter: 2020-10-12 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2017-05-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DP Medarbejderinvest ApS. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2020-01-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Savskovhusvej 9, 8752 Østbirk (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Claus Mikkel Johansen (direktør) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-01 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: Claus Mikkel Johansen (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: Fæbæk Invest Holding IVS (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Mikkel Johansen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Stiftere: Claus Mikkel Johansen (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-03)