Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Navne | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 6, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsvej 6, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-04 tilføjes Navne: Dansk Pensions- og Forsikringsformidling ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-03 fjernes Navne: Haslev & Partnere Pension ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-04 tilføjes Vedtægter: 2019-04-04 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-09-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsvej 6, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2017-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 4683 Rønnede (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: njh@haslevpension.dk (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 4683 Rønnede (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-04-04 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Haslev (direktør) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at formidle forsikrings- og pensionsprodukter, at rådgive herom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-04 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Legale ejere: Niels Jørgen Haslev (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-04-04 tilføjes Navne: Haslev & Partnere Pension ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Reelle ejere: Niels Jørgen Haslev (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-04-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Stiftere: Niels Jørgen Haslev (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Vedtægter: 2017-04-04 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-03)