Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ottilia Jacobsens Plads 9, 1. th., 1799 København V (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Direktion: Ole Krogh Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Kontaktoplysninger: Ole.k.christensen@gmail.com (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Legale ejere: Ole Krogh Christensen (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Navne: O.K. C Holding IVS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Reelle ejere: Ole Krogh Christensen (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Stiftere: Ole Krogh Christensen (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-08 sletter virksomheden Ejerskaber: XEO FIDELITY ApS. (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2018-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: AgapiFood ApS. (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2020-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: E. LINDVIG HOLDING IVS. (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: XEO FIDELITY ApS. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ottilia Jacobsens Plads 9, 1. th., 1799 København V (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Broderskabsvej 8, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Broderskabsvej 8, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Ole Krogh Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Ole.k.christensen@gmail.com (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: Ole Krogh Christensen (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: O.K. C Holding IVS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Krogh Christensen (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Stiftere: Ole Krogh Christensen (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af1 direktør (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-16)