Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-20 tilføjes Bestyrelse: Carsten Krag Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Krag Eriksen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-04-30 fjernes Reelle ejere: Carsten Krag Eriksen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-11-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-25 tilføjes Bestyrelse: Lemmy Fialin (formand) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-10-25 fjernes Bestyrelse: Niels Kristian Eriksen (formand) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500.000,00 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-04-14 tilføjes Vedtægter: 2021-04-14 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-11-03 tilføjes Bestyrelse: Hans Peter Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Krag Eriksen, Søren Würtz Rasmussen, Ole Aastrup Sørensen, Michael Larsen (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: Carsten Krag Eriksen, Søren Würtz Rasmussen, Ole Aastrup Sørensen, Michael Larsen (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-28 tilføjes Reelle ejere: Carsten Krag Eriksen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2019-04-27 fjernes Reelle ejere: Carsten Krag Eriksen (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: Cigno Group A/S (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 fjernes Legale ejere: CKE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanepladsen 1, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Bestyrelse: Niels Kristian Eriksen (formand) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2017-04-28 tilføjes Direktion: Carsten Krag Eriksen (direktør) (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med og opsætning af køkken- og badeværelsesinventar, indretning af køkkener og badeværelser samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-04-30 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-28 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Legale ejere: CKE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-04-28 tilføjes Navne: Svane Køkkenet Lyngby A/S (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Reelle ejere: Carsten Krag Eriksen (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2017-04-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Stiftere: CKE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Vedtægter: 2017-04-28 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2017-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-02)