Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålbrosvinget 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålbrosvinget 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålbrosvinget 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2017-05-02 tilføjes Direktion: Søren Kragh (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve VVS arbejde samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Legale ejere: Søren Kragh (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-05-02 tilføjes Navne: Søren Kragh ApS teknisk service (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Reelle ejere: Søren Kragh (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Stiftere: Søren Kragh (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Vedtægter: 2017-05-02 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-02)