Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | xbrl | Formål | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Kapital | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 tilføjes Reelle ejere: Claus Bruun Poulsen (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-17 fjernes Reelle ejere: Jette Bruun Poulsen (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-16 fjernes Reelle ejere: Claus Bruun Poulsen (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-20 tilføjes Reelle ejere: Claus Bruun Poulsen, Jette Bruun Poulsen (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-03-19 fjernes Reelle ejere: Jette Bruun Poulsen (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2023-08-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge eksklusive LED Stearinlys. (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-03-21 tilføjes Legale ejere: Deluxe Family Holding ApS (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2023-03-21 tilføjes Reelle ejere: Phillip Bruun Poulsen, William Bruun Poulsen, Smilla Bruun Poulsen, Emma Bruun Poulsen (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-09 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-10 tilføjes Navne: Delight Candles ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-09 fjernes Navne: Handelskompagniet CK ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-10 tilføjes Vedtægter: 2023-02-10 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbervej 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 12 th., 6000 Kolding (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 12 th., 6000 Kolding (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Skyttes Vej 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-31 tilføjes Navne: Handelskompagniet CK ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2021-05-30 fjernes Navne: Coffeebutler.dk ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2021-04-08 tilføjes Direktion: Emma Bruun Poulsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 fjernes Direktion: Kim Lund Bennedbæk Clausen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-02 tilføjes Legale ejere: deluxe holding ApS (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2021-03-02 fjernes Legale ejere: C. C. HOLDING ApS, buy simple ApS, KAMA KAFFE ApS, Improving ApS, Martin Serafino Bueti (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-02 tilføjes Reelle ejere: Jette Bruun Poulsen (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2021-03-02 fjernes Reelle ejere: Kim Lund Bennedbæk Clausen (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-03-26 tilføjes Navne: Coffeebutler.dk ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2019-03-25 fjernes Navne: Coffeebutler.dk IVS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-03-26 tilføjes Vedtægter: 2019-03-26 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2019-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-03-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-03-19 tilføjes Legale ejere: C. C. HOLDING ApS, buy simple ApS, KAMA KAFFE ApS, Improving ApS, Martin Serafino Bueti (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2019-03-18 fjernes Legale ejere: C. C. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-19 tilføjes Reelle ejere: Kim Lund Bennedbæk Clausen (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2019-03-18 fjernes Reelle ejere: Kim Lund Bennedbæk Clausen (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2018-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Skyttes Vej 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2018-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 38, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-12 tilføjes Legale ejere: C. C. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2018-10-12 fjernes Legale ejere: Daniel Werner Poulsen (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-11 fjernes Legale ejere: C. C. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-12 tilføjes Reelle ejere: Kim Lund Bennedbæk Clausen (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2018-10-12 fjernes Reelle ejere: Daniel Werner Poulsen (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-11 fjernes Reelle ejere: Kim Lund Bennedbæk Clausen (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-12 fjernes Bestyrelse: Daniel Werner Poulsen (næstformand) (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-12 fjernes Direktion: Daniel Werner Poulsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Bestyrelse: Kim Lund Bennedbæk Clausen (formand) (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-04-30 fjernes Bestyrelse: Filip Christian Kristoffersen Jepsen (formand) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Direktion: Kim Lund Bennedbæk Clausen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-30 fjernes Direktion: Filip Christian Kristoffersen Jepsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Legale ejere: C. C. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-04-30 fjernes Legale ejere: Filip Christian Kristoffersen Jepsen (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-29 fjernes Legale ejere: C. C. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Lund Bennedbæk Clausen (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-04-30 fjernes Reelle ejere: Filip Christian Kristoffersen Jepsen (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 26.667,00 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2017-10-06 tilføjes Legale ejere: C. C. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-10-06 tilføjes Vedtægter: 2017-10-06 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2017-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 38, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-04-26 tilføjes Bestyrelse: Filip Christian Kristoffersen Jepsen (formand) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-04-26 tilføjes Direktion: Filip Christian Kristoffersen Jepsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-04-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge eksklusive kaffe produkter fra hele verden. (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2017-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-26 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-26 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-04-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-26 tilføjes Legale ejere: Filip Christian Kristoffersen Jepsen, Daniel Werner Poulsen (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-04-26 tilføjes Navne: Coffeebutler.dk IVS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2017-04-26 tilføjes Reelle ejere: Filip Christian Kristoffersen Jepsen, Daniel Werner Poulsen (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-26 tilføjes Stiftere: Filip Christian Kristoffersen Jepsen, Daniel Werner Poulsen (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af alle direktører. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-26 tilføjes Vedtægter: 2017-04-26 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2017-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-02)