Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kapital | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Brønsholmvej 12, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-01 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-30 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: Christian Grip (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Navne: Skovarkitekten ApS (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Christian Grip (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Stiftere: Christian Grip (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Christian Grip (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2019-07-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-30 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2019-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2019-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-28 tilføjes Direktion: Christian Grip (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2019-01-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Christian Grip (direktør) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brønsholmvej 12, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Christian Grip (direktør) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive gartnervirksomhed og rådgivning om haveanlæg m.v. herunder køb og salg af planter samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-01 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: Christian Grip (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: Skovarkitekten ApS (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Grip (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Stiftere: Christian Grip (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)