Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Navne | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@onebargroup.dk (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-26 tilføjes Vedtægter: 2023-01-26 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørvangsvej 49, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørvangsvej 49, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørvangsvej 49, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerled 28 2., 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 tilføjes Direktion: Casper Lund Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Navne: One bar group ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-21 fjernes Navne: SL Solutions ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 tilføjes Vedtægter: 2021-11-22 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2021-08-04 tilføjes Legale ejere: Casper Lund Holding ApS, R.Sunke Holding ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-04 fjernes Legale ejere: SH Engros ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-03 fjernes Legale ejere: Casper Lund Holding ApS, R.Sunke Holding ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-04 tilføjes Reelle ejere: Casper Lund Rasmussen, Rasmus Sunke (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-04 fjernes Reelle ejere: Jonas Sunke (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-03 fjernes Reelle ejere: Casper Lund Rasmussen, Rasmus Sunke (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerled 28 2., 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Markedsgade 7, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedsgade 7, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Huginsvej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-16 tilføjes Legale ejere: Casper Lund Holding ApS, R.Sunke Holding ApS, SH Engros ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2018-03-16 fjernes Legale ejere: Casper Lund Rasmussen, Jonas Sunke, Rasmus Sunke (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Huginsvej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Rasmus Sunke (direktør) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje mobile barkoncepter samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-01 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: Casper Lund Rasmussen, Jonas Sunke, Rasmus Sunke (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: SL Solutions ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: Casper Lund Rasmussen, Rasmus Sunke, Jonas Sunke (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Stiftere: Rasmus Sunke, Jonas Sunke, Casper Lund Rasmussen (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-01)