Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julianelund 142, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ClinicDrive ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2020-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Helios Huse A/S. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Julianelund 142, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julianelund 142, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Julianelund 142, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julianelund 142, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærketoften 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærketoften 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-04-25 tilføjes Direktion: Mahyar Haji Ghassem (direktør) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-25 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Legale ejere: Mahyar Haji Ghassem (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Navne: Anomaly ApS (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Reelle ejere: Mahyar Haji Ghassem (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Stiftere: Mahyar Haji Ghassem (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Vedtægter: 2017-04-25 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-01)