Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-25 tilføjes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2017-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: RAMPE-SLUSE TEKNIK ApS. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-12-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RST Porte ApS. (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2019-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RAMPE-SLUSE TEKNIK ApS. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Navne: GH Invest 2017 ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-25 fjernes Navne: GH Invest 2017 IVS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Vedtægter: 2020-11-26 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2019-09-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Neder Vrøndingvej 20, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Gustav Lindquist Henningsen (direktør) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med investering samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-01 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: glhe@hotmail.dk (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: Gustav Lindquist Henningsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: GH Invest 2017 IVS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: Gustav Lindquist Henningsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2017-05-01 tilføjes Stiftere: Gustav Lindquist Henningsen (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-01)