Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lungeskovvej 19, 5591 Gelsted (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Thomas Ulrich Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er dyrkning af jord samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-01 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: erik@ecservice.dk (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Ulrich Nielsen, Erik Raakilde Christensen (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: Rold Markbrug ApS (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Ulrich Nielsen, Erik Raakilde Christensen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Stiftere: Erik Raakilde Christensen (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-01)