Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: Jones Holding ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Jones Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KickAss Holding IVS. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-10-24 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-15 tilføjes Direktion: Janus Østergaard Fischer (direktør) (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-10-15 tilføjes Vedtægter: 2018-10-15 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2018-08-25 fjernes Direktion: Janus Østergaard Fischer (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndervej 197, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Direktion: Janus Østergaard Fischer (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-30 (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: janusfischer@msn.com (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Legale ejere: Janus Østergaard Fischer (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-04-30 tilføjes Navne: Jones Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-04-30 tilføjes Reelle ejere: Janus Østergaard Fischer (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Stiftere: Janus Østergaard Fischer (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-04-30 tilføjes Vedtægter: 2017-04-30 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)