Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2017-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Klosterhede Mink ApS. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2018-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vester Ørs ApS. (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2022-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-07-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-07-05 tilføjes Vedtægter: 2022-07-05 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-07-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lomborgvej 50, 7620 Lemvig (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Direktion: Rasmus Dam Olesen (direktør) (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og anden investering, samt at påtage sig finansielle opgaver. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-28 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Legale ejere: Rasmus Dam Olesen (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Navne: RDO Holding ApS (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Dam Olesen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2017-04-28 tilføjes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-04-28 tilføjes Stiftere: Rasmus Dam Olesen (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller en direktør. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Vedtægter: 2017-04-28 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2017-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-28)