Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-09 (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-07 tilføjes Direktion: Søren Strøm (direktør) (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Søren Strøm (direktør) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosekrogen 69, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at rådgive og foretage investeringer samt hermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-28 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Legale ejere: AKTIESELSKABET STAKEMANN, Søren Strøm (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 fjernes Legale ejere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Navne: Milen Holdings ApS (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 tilføjes Reelle ejere: Søren Strøm (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2017-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-04-28 tilføjes Vedtægter: 2017-04-28 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)