Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sonnesgade 12, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Direktion: Ari Haack Marteinsson (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-20 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Kontaktoplysninger: arimarteins@gmail.com (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Legale ejere: USE Group ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Navne: Rosensgade 11 IVS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Reelle ejere: Ari Haack Marteinsson (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Stiftere: USE Group ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sonnesgade 12, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborggade 17, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborggade 17, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2020-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: arimarteins@gmail.com (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-11-28 fjernes Kontaktoplysninger: ari@usestudio.dk (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-06-15 tilføjes Navne: Rosensgade 11 IVS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-06-14 fjernes Navne: USE IVS (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-15 tilføjes Vedtægter: 2020-06-15 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: ari@usestudio.dk (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2018-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: ari@use.city (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2017-04-20 tilføjes Direktion: Ari Haack Marteinsson (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent og rådgivningsvirksomhed indenfor den kreative verden. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-20 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000,00 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: ari@use.city (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Legale ejere: USE Group ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Navne: USE IVS (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2017-04-20 tilføjes Reelle ejere: Ari Haack Marteinsson (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Stiftere: USE Group ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Vedtægter: 2017-04-20 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-23)