Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-05 tilføjes Vedtægter: 2024-03-05 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-05 tilføjes Vedtægter: 2024-02-05 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgmestervangen 31, 2. 12., 2200 København N (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 156, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-16 tilføjes Vedtægter: 2023-09-16 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-05-01 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2023-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2022-09-20 tilføjes Vedtægter: 2022-09-20 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2022-09-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to af selskabets direktører. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-15 tilføjes Vedtægter: 2022-01-15 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2021-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 156, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Røsågade 16, 2300 København S (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-10-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-10-30)
Den 2021-10-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-30)
Den 2021-10-30 tilføjes Kontaktoplysninger: goldmeyerseiss@gmail.com (offentliggjort 2021-10-30)
Den 2021-10-29 fjernes Kontaktoplysninger: lucasvaleggers@gmail.com (offentliggjort 2021-10-30)
Den 2021-10-14 tilføjes Kontaktoplysninger: lucasvaleggers@gmail.com (offentliggjort 2021-10-30)
Den 2021-10-13 fjernes Kontaktoplysninger: goldmeyerseiss@gmail.com (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røsågade 16, 2300 København S (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Landfogedvej 1, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-15 tilføjes Direktion: Mads Mejlsøe Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-14 fjernes Direktion: Mads Mejlsøe Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landfogedvej 1, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2020-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 30, st. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2020-08-10 tilføjes Direktion: Mads Mejlsøe Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-08-10 fjernes Direktion: Rasmus Brock Michelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 30, st. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2017-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rektorparken 1, 3. 309., 2450 København SV (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rektorparken 1, 3. 309., 2450 København SV (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-04-20 tilføjes Direktion: Rasmus Brock Michelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2017-04-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være et holding-selskab som køber og sælger aktier og andre finansielle produkter. (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-04-30 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-20 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-30)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: goldmeyerseiss@gmail.com (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Legale ejere: Mads Mejlsøe Bertelsen, Jacob Scheel-Bech, Søren Ballhausen, Hjalte Fejerskov Boas, Michael Skaarup Jørgensen, Søren Adam Jungersen, Jesper Fries, Filip Melgaard Jensen, Frederik Due Jensen, Thomas Midjord, Lucas Val Eggers, Rasmus Brock Michelsen, Christoffer Østergaard, Thomas Gaihede Bonde (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Navne: Goldmeyer Seiss ApS (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-12-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Stiftere: Thomas Midjord, Thomas Gaihede Bonde, Søren Ballhausen, Søren Adam Jungersen, Rasmus Brock Michelsen, Michael Skaarup Jørgensen, Mads Mejlsøe Bertelsen, Lucas Val Eggers, Jesper Fries, Jacob Scheel-Bech, Hjalte Fejerskov Boas, Frederik Due Jensen, Filip Melgaard Jensen, Christoffer Østergaard (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i fællesskab (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2017-04-20 tilføjes Vedtægter: 2017-04-20 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-27)