Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKJERN PRODUKTFORRETNING ApS. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2022-05-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-02 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-01 fjernes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-02 tilføjes Vedtægter: 2022-05-02 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 17, 6900 Skjern (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 42, 6900 Skjern (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-06-30 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 42, 6900 Skjern (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 42, 6900 Skjern (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 42, 6900 Skjern (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2017-04-27 tilføjes Binavne: KS Racing ApS (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Direktion: Kim Øvle Spanner (direktør) (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor elbranchen, samt understøttende aktiviteter indenfor billøb mv. (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2017-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-27 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2017-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Legale ejere: Kim Øvle Spanner (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Navne: Schnell El ApS (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Reelle ejere: Kim Øvle Spanner (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2017-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2017-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Stiftere: Kim Øvle Spanner (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Vedtægter: 2017-04-27 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2017-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-27)