Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-25 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 fjernes Legale ejere: Husam Aliq (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 fjernes Navne: Aliq Invest ApS (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 fjernes Stiftere: Husam Aliq (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Husam Aliq (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Direktion: Husam Aliq (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-25 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Legale ejere: Husam Aliq (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Navne: Aliq Invest ApS (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Stiftere: Husam Aliq (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-25 tilføjes Vedtægter: 2017-04-25 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Fonia Silkeborg ApS. (offentliggjort 2019-07-23)