Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gurkebakken 6, 4791 Borre (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-20 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Legale ejere: Kåre Bang Bjerregaard (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Navne: Tækkemand Bang ApS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes ObligatoriskEmail: kaare@taekkemandbang.dk (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Reelle ejere: Kåre Bang Bjerregaard (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Stiftere: Kåre Bang Bjerregaard (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 fjernes Direktion: Kåre Bang Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-04-28 tilføjes ObligatoriskEmail: kaare@taekkemandbang.dk (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gurkebakken 6, 4791 Borre (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Direktion: Kåre Bang Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tækkefirma, bygge og ejendomsfirma samt hermed tilknyttede konsulentopgaver. (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-20 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Legale ejere: Kåre Bang Bjerregaard (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Navne: Tækkemand Bang ApS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Reelle ejere: Kåre Bang Bjerregaard (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Stiftere: Kåre Bang Bjerregaard (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-04-20 tilføjes Vedtægter: 2017-04-20 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)