Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | Direktion | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Navne | Revision fravalgt | ||||
Legale ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Vedtægter: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-10 tilføjes Bestyrelse: Ole Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-10 fjernes Bestyrelse: Claus Riis Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-10 tilføjes Direktion: Ole Svendsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-10 fjernes Direktion: Claus Riis Christiansen (direktør) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-06-28 tilføjes Vedtægter: 2023-06-28 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Reelle ejere: Frode Teigen, Johan Andresen (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-05-23 fjernes Reelle ejere: Frode Teigen, Johan Andresen (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-09-12 tilføjes Reelle ejere: Frode Teigen, Johan Andresen (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-09-11 fjernes Reelle ejere: Frode Teigen, Johan Andresen (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Vedtægter: 2022-07-07 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 tilføjes Bestyrelse: Claus Riis Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-03-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Nymann Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-31 tilføjes Direktion: Claus Riis Christiansen (direktør) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-03-31 fjernes Direktion: Thomas Nymann Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-01-25 tilføjes Bestyrelse: Brian Thorsted Hansen (formand) (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-25 fjernes Bestyrelse: Arne Roland (formand) (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-10-14 tilføjes Bestyrelse: Arne Roland (formand) (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-10-14 fjernes Bestyrelse: Rickard Michael Ternblom (formand) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-04 tilføjes Bestyrelse: Thomas Nymann Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-08-04 tilføjes Direktion: Thomas Nymann Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-07-27 fjernes Bestyrelse: Morten Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Direktion: Morten Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-05-20 tilføjes Vedtægter: 2019-05-20 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalsagervej 9, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalsagervej 9, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-04 tilføjes Vedtægter: 2018-07-04 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-24 tilføjes Vedtægter: 2018-04-24 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-10-11 tilføjes Bestyrelse: Rickard Michael Ternblom (formand) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-10-11 fjernes Bestyrelse: Peter Frølich (formand) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-04 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalsagervej 9, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve rederivirksomhed samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Frølich (formand) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-06-27 fjernes Bestyrelse: Jeppe Buskov (formand) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-27 tilføjes Direktion: Morten Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2017-06-27 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af skibe og både (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-27 tilføjes Navne: Fjord Skibsholding V A/S (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-26 fjernes Navne: KR 614 A/S (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-06-27 tilføjes Vedtægter: 2017-06-27 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Legale ejere: Fjord Line AS (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-26 fjernes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-26 tilføjes Reelle ejere: Frode Teigen, Johan Andresen (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Buskov (formand) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-26 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-26 (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-26 tilføjes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-26 tilføjes Navne: KR 614 A/S (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-26 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-26 tilføjes Vedtægter: 2017-04-26 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-26)