Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-02-03 sletter virksomheden Ejerskaber: ELECTRO CARE, FREDERIKSVÆRK ApS. (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Skansen 5, 3390 Hundested (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Direktion: Lars Aagaard Larsson (direktør) (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-20 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Legale ejere: Lars Aagaard Larsson (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Navne: Teneke Holding ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Reelle ejere: Lars Aagaard Larsson (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Skansen 5, 3390 Hundested (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Direktion: Lars Aagaard Larsson (direktør) (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-20 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Legale ejere: Lars Aagaard Larsson (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Navne: Teneke Holding ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Reelle ejere: Lars Aagaard Larsson (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Vedtægter: 2017-02-03 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-13)