Sektion (alle) | |||||||
Dekret | xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-11 Statstidende Dekret
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 71, 5210 Odense NV (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 114, st., 5200 Odense V (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 114, st., 5200 Odense V (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 114, st., 5200 Odense V (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-07-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-12-18 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 114, st., 5200 Odense V (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 114, st., 5200 Odense V (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 114, st., 5200 Odense V (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-04-21 tilføjes Binavne: Sit & Sleep ApS (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Direktion: Svend Langdal Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forhandling af senge, sengeudstyr, møbler og lignende samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-21 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Hjemmeside: www.7soveren.dk (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: sl@7-soveren.dk (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Legale ejere: Svend Langdal Nielsen (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Navne: 7-Soveren ApS (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Reelle ejere: Svend Langdal Nielsen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-04-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2017-04-21 tilføjes Stiftere: Svend Langdal Nielsen (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Vedtægter: 2017-04-21 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-25)