Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 8, 3520 Farum (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Direktion: Anders Fasting (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-24 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Kontaktoplysninger: andersfasting@hotmail.com (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Legale ejere: Anders Fasting (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Navne: Fasting IVS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Reelle ejere: Anders Fasting (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Stiftere: Anders Fasting (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 8, 3520 Farum (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Direktion: Anders Fasting (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-24 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: andersfasting@hotmail.com (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Legale ejere: Anders Fasting (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Navne: Fasting IVS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Reelle ejere: Anders Fasting (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Stiftere: Anders Fasting (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Vedtægter: 2017-04-24 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-11)