Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Direktion: Bjarke Bundgaard Haubro (direktør) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-11 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Legale ejere: Nicolaj Nordby Tougaard Jensen, Bjarke Bundgaard Haubro (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Navne: Bundgaard & Nordby Holding ApS (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Reelle ejere: Nicolaj Nordby Tougaard Jensen, Bjarke Bundgaard Haubro (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Stiftere: Nicolaj Nordby Tougaard Jensen, Bjarke Bundgaard Haubro (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: HTL Holding, Viborg ApS. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HTL Holding, Viborg ApS. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2023-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsøvej 7, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 tilføjes Direktion: Nicolaj Nordby Tougaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2021-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-05 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsøvej 7, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Direktion: Bjarke Bundgaard Haubro (direktør) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og foretage investeringer samt drive dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-11 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Legale ejere: Nicolaj Nordby Tougaard Jensen, Bjarke Bundgaard Haubro (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Navne: Bundgaard & Nordby Holding ApS (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Reelle ejere: Nicolaj Nordby Tougaard Jensen, Bjarke Bundgaard Haubro (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-04-11 tilføjes Stiftere: Nicolaj Nordby Tougaard Jensen, Bjarke Bundgaard Haubro (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Vedtægter: 2017-04-11 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-06)