Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sonnesgade 12, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborggade 17, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Kontaktoplysninger: ari@usestudio.dk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 fjernes Kontaktoplysninger: ari@use.city (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rosensgade 11 IVS. (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2020-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: USE ApS. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: USE ApS. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-23 tilføjes Legale ejere: Sophie Christine Haack Andersen, Ari Haack Marteinsson (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-22 fjernes Legale ejere: Ari Haack Marteinsson (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-23 tilføjes Reelle ejere: Sophie Christine Haack Andersen (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-05-13 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 tilføjes Navne: USE Group ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-25 fjernes Navne: USE Group IVS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-13 tilføjes Direktion: Ari Haack Marteinsson (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-13 tilføjes Vedtægter: 2020-05-13 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Direktion: Ari Haack Marteinsson (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 tilføjes Reelle ejere: Ari Haack Marteinsson (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-04-23 fjernes Reelle ejere: Ari Haack Marteinsson (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-04-20 tilføjes Reelle ejere: Ari Haack Marteinsson (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborggade 17, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-04-20 tilføjes Direktion: Ari Haack Marteinsson (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2017-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-20 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000,00 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: ari@use.city (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-04-20 tilføjes Legale ejere: Ari Haack Marteinsson (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-04-20 tilføjes Navne: USE Group IVS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2017-04-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Stiftere: Ari Haack Marteinsson (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2017-04-20 tilføjes Vedtægter: 2017-04-20 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)