Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 131, 3. th., 2750 Ballerup (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-21 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Navne: Nordic Trade Center IVS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Reelle ejere: Sebastian Kasper, Andreas Jacques Vesterager Yrsgaard Brage (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Stiftere: Jacques IVS, Horsemens Holding IVS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 Statstidende Dekret
Den 2020-12-15 fjernes Legale ejere: Horsemens Holding IVS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Andreas Jacques Vesterager Yrsgaard Brage (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-04-03 fjernes Direktion: Sebastian Kasper (direktør) (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 131, 3. th., 2750 Ballerup (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 1., 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 1., 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bybuen 7, 1. tv., 2740 Skovlunde (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-04 fjernes Legale ejere: Jacques IVS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bybuen 7, 1. tv., 2740 Skovlunde (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2017-04-21 tilføjes Direktion: Sebastian Kasper (direktør) (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forhandling af handelsvarer samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-21 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Legale ejere: Jacques IVS, Horsemens Holding IVS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-04-21 tilføjes Navne: Nordic Trade Center IVS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Kasper, Andreas Jacques Vesterager Yrsgaard Brage (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Stiftere: Jacques IVS, Horsemens Holding IVS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2017-04-21 tilføjes Vedtægter: 2017-04-21 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)