Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 32, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglebakken 68, 8900 Randers C (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2017-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Østjysk Autohandel ApS. (offentliggjort 2017-05-06)
Den 2018-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: S3 Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Østjysk Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Østjysk Autohandel Randers ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2021-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vænget 1 ApS. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-09 tilføjes Navne: Holdingselskabet MS Johansen ApS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-08 fjernes Navne: Holdingselskabet MS Johansen IVS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-09 tilføjes Vedtægter: 2020-12-09 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebakken 68, 8900 Randers C (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2020-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strømmen 3, 2. tv., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strømmen 3, 2. tv., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2017-04-23 tilføjes Direktion: Morten Spangsbjerg Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og alt ifølge ledelsen, hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-23 (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 12.500,00 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2017-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: spangsbjerg@outlook.dk (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Legale ejere: Morten Spangsbjerg Johansen (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Navne: Holdingselskabet MS Johansen IVS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2017-04-23 tilføjes Reelle ejere: Morten Spangsbjerg Johansen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-04-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Stiftere: Morten Spangsbjerg Johansen (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Vedtægter: 2017-04-23 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2017-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2017-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-23)