Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 13, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornegårdsvej 39, 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Kontaktoplysninger: uc@tslogistik.dk (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-15 fjernes Kontaktoplysninger: ts2630logistik@gmail.com (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornegårdsvej 39, 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornegårdsvej 39, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-10-15 tilføjes Legale ejere: CESR Holding ApS (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-15 fjernes Legale ejere: Ümit Cetin (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-15 tilføjes Reelle ejere: Ümit Cetin (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-15 fjernes Reelle ejere: Ümit Cetin (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornegårdsvej 39, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2021-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrupgårdsvej 111, 3. th., 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2021-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: ts2630logistik@gmail.com (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrupgårdsvej 111, 3. th., 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Direktion: Ümit Cetin (direktør) (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med godstransport samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-12 (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Legale ejere: Ümit Cetin (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-04-12 tilføjes Navne: TS Logistik ApS (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Reelle ejere: Ümit Cetin (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-04-12 tilføjes Stiftere: Ümit Cetin (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Vedtægter: 2017-04-12 (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-21)