Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jannie Hvolby Kongsfelt | 05.02.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Louise Wang Nielsen | 10.04.2017 | 05.02.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Bruun | 08.06.2021 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Thygesen | 08.06.2021 | 31.10.2023 | formand |
Michael Ulrich Dalsgaard Jensen | 08.06.2021 | 16.06.2023 | bestyrelsesmedlem |