Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 76, 2200 København N (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-11 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Legale ejere: Empowerment IVS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Navne: Vejen til arbejdsmarkedet-Mindshift ApS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Reelle ejere: Faruk Emir Degirmenci (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Stiftere: Emir Samil Degirmenci (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-11-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-17 Statstidende Dekret
Den 2019-05-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 fjernes Direktion: Emir Samil Degirmenci (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-01-07 tilføjes Legale ejere: Faruk Emir Degirmenci (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-07 fjernes Legale ejere: Faruk Emir Degirmenci (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-07 tilføjes Reelle ejere: Faruk Emir Degirmenci, Faruk Emir Degirmenci (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-07 fjernes Reelle ejere: Faruk Emir Degirmenci (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-04 fjernes Reelle ejere: Emir Samil Degirmenci (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: Empowerment IVS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-08-01 fjernes Legale ejere: Emir Samil Degirmenci (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Reelle ejere: Emir Samil Degirmenci (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 76, 2200 København N (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Direktion: Emir Samil Degirmenci (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomehed. (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-11 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Legale ejere: Emir Samil Degirmenci (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-04-11 tilføjes Navne: Vejen til arbejdsmarkedet-Mindshift ApS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Stiftere: Emir Samil Degirmenci (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-04-11 tilføjes Vedtægter: 2017-04-11 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)