Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Wilhelmsen(virk.: 23) Legale ejere, Reelle ejere | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % |
Leif Ola Kvalvik(virk.: 11) Reelle ejere | 36,36 % | 36,36 % | 36,36 % | 36,36 % |
Pct. | 14,71 % | 14,71 % | 14,71 % | 14,71 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Chrom Jacobsen(virk.: 26) | 0 % | 8,00 % | 12,00 % | 12,00 % |
Patrik Marek Bertilsson(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 7,17 % | 10,76 % | 10,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rasmus Wilhelmsen | ||
Leif Ola Kvalvik | 03.11.2020 | Kildevældsgade 83B, 2100 København Ø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Chrom Jacobsen | 01.01.2018 | Sankt Thomas Alle 11, 1824 Frederiksberg C |
Patrik Marek Bertilsson |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 14.06.2021 og angivet som gældende fra 05.09.2017 (1378 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SWINVEST HOLDING ApS | 32944418 |
SwipBox ApS | 28892500 |
SwipBox Development ApS | 28892500 |
SWIPBOX INTERNATIONAL A/S | 36478551 |
SwipeAway v/Berfin Barut | 42306150 |
Swipe Up'era ApS | 41413220 |
Swipii Danmark Aps | 36716940 |
Swipii Scandinavia Aps | 36716940 |
Swipp ApS | 35025685 |
SWIPP HOLDING ApS | 36439696 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Wilhelmsen(virk.: 23) Legale ejere, Reelle ejere | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Leif Ola Kvalvik(virk.: 11) Reelle ejere | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Pct. | 62 % | 0 % | 3 % | 12 % | 15 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Chrom Jacobsen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Patrik Marek Bertilsson(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 21 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Pct. | 48 % | 0 % | 0 % | 14 % | 38 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Wilhelmsen(virk.: 23) Legale ejere, Reelle ejere | 7 | 6 | 1 | 13 |
Leif Ola Kvalvik(virk.: 11) Reelle ejere | 10 | 10 | 0 | 10 |
Sum | 17 | 16 | 1 | 23 |
Pct. | 30 % | 28 % | 2 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Chrom Jacobsen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 8 | 0 | 6 |
Patrik Marek Bertilsson(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 2 |
Sum | 23 | 10 | 0 | 8 |
Pct. | 56 % | 24 % | 0 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |