Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Externo ApS. (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LISTO DK ApS. (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 5, 7600 Struer (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-20 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-14 fjernes Legale ejere: Jonas Rude Sørensen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-14 fjernes Navne: JRS Holding, Struer ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-14 fjernes Stiftere: Jonas Rude Sørensen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Direktion: Jonas Rude Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 5, 7600 Struer (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Direktion: Jonas Rude Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-20 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Legale ejere: Jonas Rude Sørensen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Navne: JRS Holding, Struer ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Stiftere: Jonas Rude Sørensen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-04-20 tilføjes Vedtægter: 2017-04-20 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)