Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Ejerskaber | Dekret | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Hovedbranche | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-06-07 tilføjes Navne: Adversity Holding ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-06 fjernes Navne: Tobi Ventures ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-07 tilføjes Vedtægter: 2023-06-07 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-04-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tobi ApS. (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2022-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Adversity Holding ApS. (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2023-06-22 Statstidende Dekret
Den 2022-11-16 tilføjes Legale ejere: Munk-Stander Holding ApS, Verve ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-15 fjernes Legale ejere: Munk-Stander Holding ApS, Verve ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-16 tilføjes Reelle ejere: Jacob Munk-Stander (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-15 fjernes Reelle ejere: Jacob Munk-Stander (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-04 tilføjes Vedtægter: 2022-10-04 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-09-30 fjernes Direktion: Nicolai Galal (direktør) (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-11 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-07 tilføjes Vedtægter: 2022-07-07 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 tilføjes Legale ejere: Adversity Holding ApS, Verve ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: Nicolai Galal, Adversity Holding ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 2, 6., 1717 København V (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 2, 5., 1717 København V (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 2, 5., 1717 København V (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af direktionen i forening. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Direktion: Nicolai Galal (direktør) (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2020-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 60.715,00 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-24 tilføjes Legale ejere: Nicolai Galal, Munk-Stander Holding ApS, FOUNDERS A/S (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2020-07-23 fjernes Legale ejere: Munk-Stander Holding ApS, Nicolai Galal (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-24 tilføjes Reelle ejere: Jacob Munk-Stander (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2020-07-23 fjernes Reelle ejere: Jacob Munk-Stander (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-24 tilføjes Vedtægter: 2020-07-24 (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: Munk-Stander Holding ApS, Nicolai Galal (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Galal, Jacob Munk-Stander (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-06-01 fjernes Reelle ejere: Nicolai Galal (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-05-31 fjernes Legale ejere: Munk-Stander Holding ApS, Nicolai Galal (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-05-31 fjernes Reelle ejere: Jacob Munk-Stander, Nicolai Galal (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-02-06 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2019-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 40, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-06 tilføjes Legale ejere: Munk-Stander Holding ApS, Nicolai Galal (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2018-09-05 fjernes Legale ejere: Munk-Stander Holding ApS, Nicolai Galal (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-06 tilføjes Reelle ejere: Jacob Munk-Stander, Nicolai Galal (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2018-09-05 fjernes Reelle ejere: Jacob Munk-Stander, Nicolai Galal (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-06 fjernes Direktion: Nicolai Galal (direktør) (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 40, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2018-06-01 tilføjes Hjemmeside: https://www.tobi.dk (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hej@tobi.dk (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 2, 1437 København K (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: jacob@hellotobi.com (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-23 tilføjes Direktion: Nicolai Galal (direktør) (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-06-26 tilføjes Legale ejere: Munk-Stander Holding ApS, Nicolai Galal (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-06-25 fjernes Legale ejere: Munk-Stander Holding ApS (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-06-26 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Galal (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 2, 1437 København K (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-04-18 tilføjes Direktion: Jacob Munk-Stander (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-18 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@hellotobi.com (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-04-18 tilføjes Legale ejere: Munk-Stander Holding ApS (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-04-18 tilføjes Navne: Tobi Ventures ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-04-18 tilføjes Reelle ejere: Jacob Munk-Stander (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2017-04-18 tilføjes Stiftere: Munk-Stander Holding ApS (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2017-04-18 tilføjes Vedtægter: 2017-04-18 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-20)