Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stephan Nørrevang Hansen Paaskesen | 07.09.2021 | 01.11.2021 | direktør |
Claudia Andersen | 07.10.2019 | 07.09.2021 | adm. dir |
Johnny Aleks Paaskesen | 11.09.2017 | 07.10.2019 | direktør |
Martin Johan Justesen | 08.02.2017 | 17.09.2019 | direktør |
Stephan Nørrevang Hansen Paaskesen | 08.02.2017 | 11.09.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Arenhoff Eriksen | 08.02.2017 | 17.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Stephan Nørrevang Hansen Paaskesen | 08.02.2017 | 17.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Martin Johan Justesen | 08.02.2017 | 17.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kim Baarsøe | 08.02.2017 | 17.09.2019 | formand |