Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 11, 7800 Skive (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Skivevej 34, 7870 Roslev (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@om-strom.dk (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2017-04-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OM-Strøm ApS. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2021-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OM-Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-10-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Skivevej 34, 7870 Roslev (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2017-04-18 tilføjes Direktion: Henrik Odgaard Madsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-18 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Legale ejere: Henrik Odgaard Madsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-04-18 tilføjes Navne: Odgaard Madsen Holding ApS (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Reelle ejere: Henrik Odgaard Madsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-04-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Stiftere: Henrik Odgaard Madsen (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Vedtægter: 2017-04-18 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-18)