Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 18, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 18, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2017-05-26 sletter virksomheden Ejerskaber: A CAMERA ApS. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A CAMERA ApS. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 18, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 18, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 18, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2017-04-18 tilføjes Direktion: Gustav Meiling Madsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab med relaterede aktiviteter, herunder besiddelse af kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-18 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Legale ejere: Gustav Meiling Madsen (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Navne: Gustav M Holding ApS (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Reelle ejere: Gustav Meiling Madsen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Stiftere: Gustav Meiling Madsen (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Vedtægter: 2017-04-18 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-18)