Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 tilføjes Legale ejere: MK Dissing Holding ApS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-31 fjernes Legale ejere: DITUR.DK ApS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnakvej 64, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Direktion: Ole Dissing (direktør) (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-18 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: kasper@dinvinbar.dk (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Legale ejere: DITUR.DK ApS, DISSING INVESTMENT ApS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-04-18 tilføjes Navne: Din Vinbar ApS (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Reelle ejere: Ole Dissing (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Stiftere: DITUR.DK ApS (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Vedtægter: 2017-04-18 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-18)