Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 35, 1437 København K (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Bestyrelse: Martin Bengt Nilsson Erleman (formand) (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Direktion: Martin Bengt Nilsson Erleman (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-12 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Legale ejere: VML07 HOLDING ApS, Sportmanship Invest AB, HOLTE ApS, Fidelio Retail Holding AB (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Navne: Chino Holding II ApS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes ObligatoriskEmail: ulrikj@nn07.com (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Reelle ejere: Katarina Maria Fredrika Martinson (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Stiftere: Fidelio Capital AB (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-15 tilføjes Legale ejere: Fidelio Retail Holding AB (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-05-16 tilføjes ObligatoriskEmail: ulrikj@nn07.com (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 35, 1437 København K (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Bestyrelse: Martin Bengt Nilsson Erleman (formand) (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Direktion: Martin Bengt Nilsson Erleman (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og besidde kapitalandele og finansielle instrumenter samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er direkte eller indirekte forbundet hermed. (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-12 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Legale ejere: Fidelio Capital AB, VML07 HOLDING ApS, Sportmanship Invest AB, HOLTE ApS (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2017-04-12 fjernes Legale ejere: Fidelio Capital AB (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2017-04-12 tilføjes Navne: Chino Holding II ApS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Reelle ejere: Katarina Maria Fredrika Martinson (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Stiftere: Fidelio Capital AB (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, af 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Vedtægter: 2017-04-12 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-06)