Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dan Siesing | 18.12.2021 | 05.04.2022 | adm. dir |
Jan Thorsø Andersen | 12.04.2017 | 18.12.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ane Storm | 27.11.2018 | 22.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Thorsø Andersen | 27.11.2018 | 22.11.2020 | formand |
Finn Rene Jørgensen | 27.11.2018 | 22.11.2020 | næstformand |
René Munk-Nissen | 26.04.2017 | 22.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Ida Dinesen | 26.04.2017 | 27.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Thorsø Andersen | 26.04.2017 | 26.11.2018 | bestyrelsesmedlem |