Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2021-03-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-28 tilføjes Legale ejere: SailWerk ApS, SHAPING ApS, JHL HOLDING KOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-02-27 fjernes Legale ejere: SailWerk ApS, SHAPING ApS, JHL HOLDING KOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-02-28 tilføjes Reelle ejere: Søren Mathiesen Laugesen, Jimmi Grouleff, Jens Henrik Lund (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-02-27 fjernes Reelle ejere: Søren Mathiesen Laugesen, Jimmi Grouleff, Jens Henrik Lund (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-26 fjernes Bestyrelse: Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 667.000,00 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-07 tilføjes Legale ejere: SailWerk ApS, SHAPING ApS, JHL HOLDING KOLDING ApS, DINEX EMISSION HOLDING A/S (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2018-05-06 fjernes Legale ejere: SailWerk ApS, SHAPING ApS, JHL HOLDING KOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-07 tilføjes Reelle ejere: Søren Mathiesen Laugesen, Jimmi Grouleff, Jens Henrik Lund, Søren Mathiesen Laugesen, Jimmi Grouleff, Jens Henrik Lund, Torben Staal Dinesen (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-06 fjernes Reelle ejere: Søren Mathiesen Laugesen, Jimmi Grouleff, Jens Henrik Lund (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lollandsvej 33, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-04 tilføjes Hjemmeside: www.gosail.dk (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gosail.dk (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-28 tilføjes Bestyrelse: Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2017-06-28 tilføjes Vedtægter: 2017-06-28 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2017-04-12 tilføjes Bestyrelse: Søren Mathiesen Laugesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Direktion: Søren Mathiesen Laugesen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udbyde teambuilding på vandet og udbrede kendskabet til sejlsport. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-12 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Legale ejere: SailWerk ApS, SHAPING ApS, JHL HOLDING KOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-04-12 tilføjes Navne: GoSail A/S (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Reelle ejere: Søren Mathiesen Laugesen, Jimmi Grouleff, Jens Henrik Lund (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2017-04-12 tilføjes Stiftere: Søren Mathiesen Laugesen, SailWerk ApS, SHAPING ApS, JHL HOLDING KOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion og et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Vedtægter: 2017-04-12 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-18)