Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Markledet 34, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Bibranche: Maskinforarbejdning (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Direktion: Jakob Hans Rølmer (direktør) (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-02-28 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-07 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: roelmerivs@gmail.com (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Legale ejere: Jakob Hans Rølmer (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Navne: Rølmer IVS (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Reelle ejere: Jakob Hans Rølmer (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Stiftere: Jakob Hans Rølmer (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-08-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markledet 34, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Bibranche: Maskinforarbejdning (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Direktion: Jakob Hans Rølmer (direktør) (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Formål: Designe og fremstille stål-emner (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-02-28 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-07 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: roelmerivs@gmail.com (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Legale ejere: Jakob Hans Rølmer (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Navne: Rølmer IVS (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Reelle ejere: Jakob Hans Rølmer (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Stiftere: Jakob Hans Rølmer (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Vedtægter: 2017-04-07 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-02)