Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 14, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Bibranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Binavne: QuickSites ApS, CloudSites ApS, AdIn Technologies ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Direktion: Markus Haslund Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-07 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Hjemmeside: www.adin.dk (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Kontaktoplysninger: mhc@adin.dk (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Legale ejere: Markus Haslund Christensen, Ali Sardar Ahmed (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Navne: AdIn Consolidated ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Reelle ejere: Markus Haslund Christensen, Ali Sardar Ahmed (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Stiftere: Markus Haslund Christensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-23 tilføjes Binavne: QuickSites ApS, CloudSites ApS, AdIn Technologies ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-05-22 fjernes Binavne: CloudSites IVS, AdIn Technologies IVS, QuickSites IVS (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2020-05-03 tilføjes Binavne: QuickSites IVS (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2020-05-02 fjernes Binavne: CloudNexta IVS (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2020-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-05-22 tilføjes Navne: AdIn Consolidated ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-05-21 fjernes Navne: AdIn Consolidated IVS (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2020-05-22 tilføjes Vedtægter: 2020-05-22 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-05-03 tilføjes Vedtægter: 2020-05-03 (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2020-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-05-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 24.000,00 (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2020-04-29 tilføjes Legale ejere: Markus Haslund Christensen, Ali Sardar Ahmed (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-04-28 fjernes Legale ejere: Markus Haslund Christensen (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Ali Sardar Ahmed (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-04-29 tilføjes Vedtægter: 2020-04-29 (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2020-01-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mhc@adin.dk (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@adin.dk (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-09-21 tilføjes Bibranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-09-21 tilføjes Binavne: CloudNexta IVS, AdIn Technologies IVS (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2017-09-20 fjernes Binavne: xQuik IVS, Univeen IVS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 16.000,00 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Vedtægter: 2017-09-21 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2017-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 14, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Binavne: xQuik IVS, Univeen IVS, CloudSites IVS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-04-07 tilføjes Direktion: Markus Haslund Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Formål: Virksomheden AdIn Consolidated har til formål at forbedre kvaliteten af webservices der tilbydes i Danmark, og på længere sigt verdensplan. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-07 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Hjemmeside: www.adin.dk (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 12.000,00 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@adin.dk (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Legale ejere: Markus Haslund Christensen (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2017-04-07 tilføjes Navne: AdIn Consolidated IVS (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2017-04-07 tilføjes Reelle ejere: Markus Haslund Christensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Stiftere: Markus Haslund Christensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Markus Haslund Christensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Vedtægter: 2017-04-07 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-08)