Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 22, 2450 København SV (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-12 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Kontaktoplysninger: Anne.Larsen@accura.dk (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Legale ejere: Josif Nika (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Navne: Virum Bilsalg IvS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Reelle ejere: Josif Nika (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Stiftere: Margita Radu (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 Statstidende Dekret
Den 2021-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Anne.Larsen@accura.dk (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Direktion: Josif Nika (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 22, 2450 København SV (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2020-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 22, 2450 København SV (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-10-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Josif Nika (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Aljban Rama (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-09-29 fjernes Reelle ejere: Josif Nika (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-09-30 fjernes Direktion: Aljban Rama (direktør) (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: Aljban Rama (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Aljban Rama (direktør) (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-07-01 fjernes Direktion: Margita Radu (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Aljban Rama, Josif Nika (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Margita Radu (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Josif Nika, Aljban Rama (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-07-01 fjernes Reelle ejere: Margita Radu (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 22, 2450 København SV (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2019-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilekær 9, 2765 Smørum (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2018-07-10 tilføjes Navne: Virum Bilsalg IvS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2018-07-09 fjernes Navne: Engros Biler Smørum IvS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Vedtægter: 2018-07-10 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilekær 9, 2765 Smørum (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-04-12 tilføjes Direktion: Margita Radu (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2017-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med køb og salg af personbiler, samt hermed beslægtet aktivitet efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-12 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-04-12 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-04-12 tilføjes Legale ejere: Margita Radu (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2017-04-12 tilføjes Navne: Engros Biler Smørum IvS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2017-04-12 tilføjes Reelle ejere: Margita Radu (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2017-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-04-12 tilføjes Stiftere: Margita Radu (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-04-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2017-04-12 tilføjes Vedtægter: 2017-04-12 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)